EP0045807 - ALUMINIUMDOSE MIT DEFORMIERBAREN SEITENWÄNDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.09.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.09.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.11.1984 [1984/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BELOKIN, Paul Jr. Rt. 4 Hayward, WI 54843 / US | [1982/07] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1982/07] | Vertreter | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. Thornton & CO. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Frühere [1982/07] | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81900782.4 | 24.02.1981 | [1982/07] | WO1981US00224 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800123990 | 25.02.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 123990 | [1982/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8102415 | Datum: | 03.09.1981 | [1981/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0045807 | Datum: | 17.02.1982 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.09.1981 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1982/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.02.1983 | Klassifikation | IPC: | B65D8/08, B65D8/12, B65D8/14 | [1982/07] | CPC: |
B65D1/165 (EP,US);
Y02W30/80 (EP,US);
Y10S215/90 (EP,US);
Y10S220/906 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1982/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ALUMINIUMDOSE MIT DEFORMIERBAREN SEITENWÄNDEN | [1982/07] | Englisch: | ALUMINUM CAN WITH COLLAPSIBLE SIDEWALL | [1982/07] | Französisch: | BOITE EN ALUMINIUM AVEC PAROIS LATERALES DEFORMABLES | [1982/07] | Akte vernichtet: | 14.07.1990 | Eintritt in die regionale Phase | 10.10.1981 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.10.1981 | Recherchengebühr entrichtet | 10.10.1981 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.10.1981 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/07] | 21.12.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.05.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1984/46] | 01.06.1984 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1984/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.1984 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3845880 [ ] (COLE M) | Internationale Recherche | [X]US1617857 (MALLORY HARRY C); | [X]US3353700 (KALINA BEN F); | [X]US3401826 (ANTHONY MYRON L) |