EP0078255 - OPTISCHES MESSORGAN ZUR QUERSCHNITTSBESTIMMUNG VON FÄDEN UND DRÄHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1983/19] | OPTISCHES MESSORGAN FÜR FÄDEN UND DRÄHTE | ||
[1985/48] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 14.07.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZELLWEGER USTER AG Wilstrasse 11 CH-8610 Uster / CH | [1983/19] | Erfinder | 01 /
AEPPLI, Kurt Grundstrasse 4 CH-8610 Uster / CH | [1983/19] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [1987/13] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem.Dr. Heyn Dipl.-Phys. Rotermund Morgan, B.Sc.(Phys) Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | ||
Frühere [1983/19] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem.Dr. Heyn Dipl.-Phys.Rotermund B.Sc. Morgan, Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81901531.4 | 10.06.1981 | [1983/19] | WO1981CH00064 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19810003181 | 15.05.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 318181 | [1983/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8204117 | Datum: | 25.11.1982 | [1982/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0078255 | Datum: | 11.05.1983 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.11.1982 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1983/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0078255 | Datum: | 27.11.1985 | Sprache: | DE | [1985/48] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0078255 | Datum: | 29.08.1990 | Sprache: | DE | [1990/35] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | G01B11/10 | [1983/19] | CPC: |
G01B11/105 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, NL [1983/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHES MESSORGAN ZUR QUERSCHNITTSBESTIMMUNG VON FÄDEN UND DRÄHTEN | [1985/48] | Englisch: | OPTICAL MEASURING MEMBER FOR DETERMINING THE DIAMETER OF THREADS AND WIRES | [1985/48] | Französisch: | ORGANE DE MESURE OPTIQUE POUR LA DETERMINATION DE DIAMETRES DE FILS ET CABLES | [1985/48] |
Frühere [1983/19] | OPTISCHES MESSORGAN FÜR FÄDEN UND DRÄHTE | ||
Frühere [1983/19] | OPTICAL MEASURING MEMBER FOR THREADS AND WIRES | ||
Frühere [1983/19] | ORGANE DE MESURE OPTIQUE POUR FILS ET CABLES | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.1982 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.1982 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.1982 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/19] | 26.04.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.08.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.01.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 15.05.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
29.07.1986
20.08.1986
ADMISSIBLE W. Schlafhorst & Co. Blumenberger Strasse 143 - 145 D-41061 Mönchengladbach / DE | [1986/39] | 02.10.1986 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 02.02.1987 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 03.03.1987 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M02) | 30.04.1987 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 04.08.1987 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 25.11.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 30.09.1988 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 05.12.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 29.05.1989 | Termin der mündlichen Verhandlung | 09.06.1989 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 20.09.1989 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 30.09.1989 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 31.01.1990 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 02.05.1990 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.06.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.06.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.06.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2641960 (STROTHER FRED P); | [X]US3582661 (PIJLS HERMANUS STEPHANUS JOSEP); | [X]US3900730 (GITH WALTER); | DE2818789 [ ] (SCHULZ WOLFGANG DIPL PHYS DR I) | Einspruch | DE2337413 |