EP0055738 - PLATTENSPIELER MIT NIEDRIGER AGGREGATRESONANZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.10.1982 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.1982 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.12.1982 [1982/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZOLT, David M. 2338 Golfview Troy, MI 48084 / US | [1982/28] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1982/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81901931.6 | 22.09.1980 | [1982/28] | WO1980US01273 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800168682 | 11.07.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 168682 | [1982/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8200383 | Datum: | 04.02.1982 | [1982/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0055738 | Datum: | 14.07.1982 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.02.1982 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1982/28] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | G11B3/60 | [1982/28] | CPC: |
G11B3/12 (EP,US);
G11B19/2009 (EP,US);
G11B19/2018 (EP,US);
G11B3/30 (EP,US);
G11B33/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1982/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PLATTENSPIELER MIT NIEDRIGER AGGREGATRESONANZ | [1982/28] | Englisch: | TURNTABLE SYSTEM WITH LOW AGGREGATE RESONANCE | [1982/28] | Französisch: | SYSTEME DE TOURNE-DISQUE AYANT UNE FAIBLE RESONANCE D'ENSEMBLE | [1982/28] | Akte vernichtet: | 19.02.1989 | Prüfungsverfahren | 15.07.1982 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1982/52] | 15.09.1982 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1982/52] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 12.04.1982 | AT   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | CH   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | DE   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | FR   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | GB   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | LU   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | NL   M02   Noch nicht entrichtet | 12.04.1982 | SE   M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3047297 (DRAKE FREDERICK H); | [X]GB1399525 (RANK ORGANISATION LTD); | [A]DE2547849 (GALE ELECTRONICS & DESIGN LTD) |