EP0087484 - Verfahren zur Detektion von Fremdkörpern in einer in einem durchsichtigen Gefäss enthaltenen Flüssigkeit und dazugehörende Einrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.03.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.03.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.05.1987 [1987/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eisai Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-0002 / JP | [N/P] |
Frühere [1983/36] | Für alle benannten Staaten Eisai Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112 / JP | Erfinder | 01 /
Takahashi, Toshio No. 2677-2, Honjo-shi Saitama-ken / JP | [1983/36] | Vertreter | Liebau, Gerhard Patentanwaltsbüro Liebau & Liebau Postfach 22 02 29 D-86182 Augsburg / DE | [N/P] |
Frühere [1983/36] | Liebau, Gerhard, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Liebau & Liebau Postfach 22 02 29 D-86182 Augsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82101518.7 | 27.02.1982 | [1983/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0087484 | Datum: | 07.09.1983 | Sprache: | EN | [1983/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0087484 | Datum: | 04.06.1986 | Sprache: | EN | [1986/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.1982 | Klassifikation | IPC: | G01N21/90 | [1983/36] | CPC: |
G01N21/9027 (EP);
G01N33/0081 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Detektion von Fremdkörpern in einer in einem durchsichtigen Gefäss enthaltenen Flüssigkeit und dazugehörende Einrichtung | [1983/36] | Englisch: | Method of detecting foreign matters mixed in a liquid contained in transparent receptacles and apparatus relevant thereto | [1983/36] | Französisch: | Procédé pour détecter des corps étrangers dans un liquide contenu dans un récipient transparent et appareil pour la mise en oeuvre de ce procédé | [1983/36] | Prüfungsverfahren | 23.11.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/06] | 21.03.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.07.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 04.12.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.02.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.02.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.03.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.02.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.02.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4058737 (TAKAHASHI TOSHIO, et al); | [A]US4087184 (KNAPP JULIUS Z, et al); | [A]US4274745 (TAKAHASHI TOSHIO, et al) | [A] - L'ONDE ELECTRIQUE, vol. 59, no. 2, February 1979, pages 26-27, Paris (FR); | [A] - APPLIED OPTICS, vol. 19, no. 7, April 1980, pages 1105-1112, New York (USA); |