Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] |
06.06.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.08.1984 [1984/32] |
01.09.1982 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 03.11.1982 [1982/44] |
27.08.1982 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 27.10.1982 [1982/43] |
27.08.1982 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 27.10.1982 [1982/43] |