EP0063241 - Elektromotorisch betriebenes Antriebsaggregat, insbesondere für Mehrzweck-Küchenmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.06.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Braun Aktiengesellschaft Postfach 11 20 D-61466 Kronberg / DE | [1982/43] | Erfinder | 01 /
Falkenbach, Günther Leiershohl-Strasse 18 a D-6236 Eschborn I / DE | 02 /
Seuwen, Dieter Am Steinberg 23 D-6000 Frankfurt 56 / DE | 03 /
Schneider, Jürgen Oberurseler Strasse 59 a D-6242 Kronberg 2 / DE | 04 /
Kahlcke, Hartwig Parkstrasse 9 D-6232 Bad Soden / DE | [1982/43] | Vertreter | Einsele, Rolf Braun Aktiengesellschaft Postfach 1120 61466 Kronberg / DE | [N/P] |
Frühere [1982/44] | Einsele, Rolf Braun Aktiengesellschaft Postfach 11 20 D-61466 Kronberg / DE | ||
Frühere [1982/43] | Einsele, Rolf Braun Aktiengesellschaft Postfach 1120 Frankfurter Strasse 145 D-6242 Kronberg/Taunus / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82102209.2 | 18.03.1982 | [1982/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813113760 | 04.04.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3113760 | DE19810010077U | 03.04.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8110077 U | [1982/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0063241 | Datum: | 27.10.1982 | Sprache: | DE | [1982/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.08.1982 | Klassifikation | IPC: | A47J43/08, A47J43/044 | [1982/43] | CPC: |
A47J43/0766 (EP);
A47J43/044 (EP);
A47J43/046 (EP);
A47J43/0755 (EP);
A47J43/0777 (EP);
A47J43/082 (EP);
A47J2043/04481 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektromotorisch betriebenes Antriebsaggregat, insbesondere für Mehrzweck-Küchenmaschinen | [1982/43] | Englisch: | Electrically powered driving device for food processors | [1982/43] | Französisch: | Dispositif d'entraînement à moteur électrique pour robots de cuisine | [1982/43] | Akte vernichtet: | 14.07.1990 | Prüfungsverfahren | 19.08.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/43] | 13.09.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.01.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1984/32] | 27.02.1984 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1984/32] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.04.1984 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE1181870 ; | [A]GB873685 ; | [A]GB953697 ; | [A]US4026532 ; | [A]DE1125601 ; | [A]DE2301577 ; | [A]NL110380C ; | [A]US2771280 ; | [A]DE1429819 ; | [A]US2372862 ; | [A]EP0004987 ; | [AD]DE1132689 ; | [AD]DE1083993 ; | [AD]DE2551842 |