EP0069202 - Schnitzelpresse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.07.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Salzgitter Maschinen und Anlagen Aktiengesellschaft Windmühlenbergstrasse 20-22 D-3320 Salzgitter 51 / DE | [N/P] |
Frühere [1983/02] | Für alle benannten Staaten Salzgitter Maschinen und Anlagen Aktiengesellschaft Windmühlenbergstrasse 20-22 D-3320 Salzgitter 51 / DE | Erfinder | 01 /
Schmidt, Hans Neuroder Strasse 19 D-3381 Heimerode / DE | [1983/02] | Vertreter | Kosel, Peter, et al Sobisch & Callies Odastrasse 4a 37581 Bad Gandersheim / DE | [N/P] |
Frühere [1983/02] | Kosel, Peter, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch, Odastrasse 4a D-37581 Bad Gandersheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82103351.1 | 21.04.1982 | [1983/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813125653 | 30.06.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3125653 | [1983/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0069202 | Datum: | 12.01.1983 | Sprache: | DE | [1983/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0069202 | Datum: | 20.07.1983 | Sprache: | DE | [1983/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.05.1983 | Klassifikation | IPC: | B30B9/12, C13C3/00 | [1983/02] | CPC: |
B30B9/12 (EP);
B30B9/128 (EP);
B30B9/26 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1983/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schnitzelpresse | [1983/02] | Englisch: | Pulp press | [1983/02] | Französisch: | Presse à pulpe | [1983/02] | Akte vernichtet: | 14.07.1990 | Prüfungsverfahren | 18.04.1984 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1984/39] | 29.06.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1984/39] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 20.01.1984 | M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1984 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE963230 [ ] (WALTER SPIELVOGEL) |