EP0093189 - Zuführeinrichtung für Schussfäden, Fangfäden od. dgl. bei Textilmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.06.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.06.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.07.1987 [1987/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAGEBA Textilmaschinen GmbH Wuppertal-Strasse D-5550 Bernkastel-Kues / DE | [1983/45] | Erfinder | 01 /
Stang, Hans-Peter Wuppertal-Strasse 31 D-5550 Bernkastel-Kues / DE | 02 /
Fischer, Dieter Wuppertal-Strasse 6 D-5550 Bernkastel-Kues / DE | [1983/45] | Vertreter | Schönherr, Wolfgang, et al Patentanwälte Wolfgang Schönherr Dipl.-Ing. Karl-Heinz Serwe Hawstrasse 28 D-54290 Trier / DE | [1983/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82103867.6 | 05.05.1982 | [1983/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0093189 | Datum: | 09.11.1983 | Sprache: | DE | [1983/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0093189 | Datum: | 13.08.1986 | Sprache: | DE | [1986/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.1983 | Klassifikation | IPC: | D03D47/36 | [1983/45] | CPC: |
D04B15/48 (EP,US);
D03D47/27 (KR);
B65H51/06 (EP,US);
D03D47/36 (EP,US);
B65H2701/31 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1983/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zuführeinrichtung für Schussfäden, Fangfäden od. dgl. bei Textilmaschinen | [1983/45] | Englisch: | Device for feeding weft yarns or the like at textile machines | [1983/45] | Französisch: | Dispositif d'alimentation pour fils de trame ou pareils à des machines textiles | [1983/45] | Prüfungsverfahren | 22.11.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/05] | 03.09.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.01.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.03.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.02.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.02.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.02.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.05.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.04.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE1635895 ; | [A]DE2928382 (YOSHIDA KOGYO KK); | [A]DE2911864 (SULZER AG); | [A]CH570926 (IRO AB) |