EP0068130 - Anzeigevorrichtung und Verfahren zur Bildwiedergabe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.08.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [1983/01] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Erfinder | 01 /
Beck, Vernon David One Hobby Drive Ridgefield Connecticut 06877 / US | [1983/01] | Vertreter | Gasslander, Sten, et al IBM Svenska AB Intellectual Property Department 163 92 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [1985/38] | Gasslander, Sten, et al IBM Svenska AB Intellectual Property Department S-163 92 Stockholm / SE | ||
Frühere [1983/21] | Gasslander, Sten IBM Svenska AB Intellectual Property Department S-163 92 Stockholm / SE | ||
Frühere [1983/01] | Petersen, Richard Courtenay IBM United Kingdom Patent Operations Hursley Park Winchester Hants. SO21 2JN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82104237.1 | 14.05.1982 | [1983/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810279280 | 30.06.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 279280 | [1983/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0068130 | Datum: | 05.01.1983 | Sprache: | EN | [1983/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0068130 | Datum: | 22.02.1984 | Sprache: | EN | [1984/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0068130 | Datum: | 08.10.1986 | Sprache: | EN | [1986/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.1983 | Klassifikation | IPC: | H01J31/12, H01J29/56 | [1983/01] | CPC: |
H01J29/56 (EP,US);
H01J31/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anzeigevorrichtung und Verfahren zur Bildwiedergabe | [1983/01] | Englisch: | Display system and method of forming displays | [1983/01] | Französisch: | Dispositif de visualisation et méthode d'obtention de l'affichage | [1983/01] | Prüfungsverfahren | 20.04.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/26] | 15.04.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.09.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 30.09.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 27.03.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.04.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.04.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.07.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 08.10.1986 | CH | 31.05.1987 | LI | 31.05.1987 | [1997/17] |
Frühere [1989/24] | BE | 08.10.1986 | |
CH | 31.05.1987 | ||
LI | 31.05.1987 | ||
Frühere [1988/04] | BE | 08.10.1986 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3421044 (MURDOCK CLAYTON E, et al); | [A]FR1573580 ; | [A]US3551734 (O'KEEFFE TERENCE W, et al); | [A]AU477865B ; | [A]US4099092 (BRISTOW STEPHEN D) |