EP0066767 - Festkörper-Bildsensor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.10.1991 [1991/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Frühere [1983/14] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Frühere [1982/50] | Für alle benannten Staaten Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha 72, Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | Erfinder | 01 /
Harada, Nozomu 805-8, Higashihongo-cho Midori-ku Yokohama-shi / JP | 02 /
Endo, Yukio 2067 Shimonagaya-cho Konan-ku Yokohama-shi / JP | 03 /
Yoshida, Okio 2-24-501, Sakonyama-danchi Asahi-ku Yokohama-shi / JP | 04 /
Matsunaga, Yoshiyuki Toshiba-Hiyoshi-ryo 1020 Hiyoshihoncho Kohoku-ku Yokohama-shi / JP | [1982/50] | Vertreter | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1983/22] | Henkel, Feiler, Hänzel & Partner Möhlstrasse 37 D-81675 München / DE | ||
Frühere [1982/50] | Patentanwälte Henkel, Pfenning, Feiler, Hänzel & Meinig Möhlstrasse 37 D-8000 München 80 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82104525.9 | 24.05.1982 | [1982/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19810078978 | 25.05.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7897881 | JP19810153563 | 30.09.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15356381 | [1982/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0066767 | Datum: | 15.12.1982 | Sprache: | EN | [1982/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0066767 | Datum: | 07.05.1986 | Sprache: | EN | [1986/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0066767 | Datum: | 24.10.1990 | Sprache: | EN | [1990/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.1986 | Klassifikation | IPC: | H04N3/15, H01L27/14, H04N9/04 | [1982/50] | CPC: |
H01L27/14665 (EP,US);
H01L27/14667 (EP,US);
H04N25/11 (EP);
H04N3/15 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1982/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Festkörper-Bildsensor | [1982/50] | Englisch: | Solid state image sensor | [1982/50] | Französisch: | Capteur d'images à l'état solide | [1982/50] | Prüfungsverfahren | 25.09.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/47] | 21.01.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.06.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.07.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.09.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.04.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.07.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.05.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 16.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 16.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4012587 (OCHI SHIGEYUKI, et al); | [Y]US4064532 (YAMANAKA SEISUKE); | [Y]GB2014783 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]US4204230 (SPRAGUE ROBERT A [US]); | [A]US4242700 (WEIMER PAUL K [US]) |