EP0098895 - Wandler mit starrer Membran und mehreren Spulen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.1985 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.04.1985 [1985/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Necoechea, Robert Warren 386 Lynn Avenue Milpitas, California / US | [1984/04] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1984/04] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1984/04] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82106425.0 | 16.07.1982 | [1984/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0098895 | Datum: | 25.01.1984 | Sprache: | EN | [1984/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.1983 | Klassifikation | IPC: | H04R9/06, H04R9/04, H04R7/14 | [1984/04] | CPC: |
H04R9/04 (EP,US);
H04R7/045 (EP,US);
H04R7/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wandler mit starrer Membran und mehreren Spulen | [1984/04] | Englisch: | Rigid diaphragm transducer with plural coils | [1984/04] | Französisch: | Transducteur à diaphragme rigide avec plusieurs bobines | [1984/04] | Akte vernichtet: | 13.07.1991 | Prüfungsverfahren | 26.09.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1985/15] | 22.10.1984 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1985/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1045807 (WOLFGANG FELIX EWALD); | [A]US3873784 (DOSCHEK ANTONY Z); | [AD]US1934184 (ERWIN GERLACH, et al) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 19, no. 10, March 1977, page 3857New York (USA); |