EP0074013 - Detektorelement für Kationenemissionen des Typs Halogenkohlenwasserstoffgas [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.09.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.11.1986 [1986/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Frühere [1984/42] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Frühere [1984/36] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210 / JP | ||
Frühere [1983/11] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Katsura, Masaki 4-17-9, Iwato Yokosuka-shi Kanagawa-ken / JP | 02 /
Harata, Mituo 4-403, Suge jutaku 3484-10 Suge Tama-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | 03 /
Takikawa, Osamu 501, Kamakura-Haitsu 3-6-15, Dai Kamakura-shi Kanagawa-ken / JP | 04 /
Shiratori, Masayuki Daini-seritaso 896, Suenaga Takatsu-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | [1983/11] | Vertreter | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1983/11] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82107746.8 | 24.08.1982 | [1983/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19810135414 | 31.08.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 13541481 | [1983/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0074013 | Datum: | 16.03.1983 | Sprache: | EN | [1983/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0074013 | Datum: | 21.11.1985 | Sprache: | EN | [1985/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.01.1983 | Klassifikation | IPC: | G01N27/62, G01N33/00, G01N27/56 | [1983/11] | CPC: |
G01N27/626 (EP,KR,US);
G01N33/0036 (KR);
Y10T436/196666 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, NL [1983/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Detektorelement für Kationenemissionen des Typs Halogenkohlenwasserstoffgas | [1983/11] | Englisch: | Cation emission type halogenated hydrocarbon gas detecting element | [1983/11] | Französisch: | Elément détecteur d'émission de cation de type gaz hydrocarbure halogéné | [1983/11] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 01.08.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/41] | 16.01.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 09.04.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.05.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.05.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.08.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.08.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE7516931U ; | [Y]FR2215138 (UNITED KINGDOM GOVERNMENT [GB]); | [Y]US4166009 (FRAY DEREK J [GB]); | [Y]FR2426905 (AUERGESELLSCHAFT GMBH [DE]); | [YP]GB1603496 (ATOMIC ENERGY AUTHORITY UK) |