Benannte Vertragsstaaten | AT | | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | SE | | Prüfungsverfahren | 17.01.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.07.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Europäisches Patent erteilt | 15.05.1985 | Einspruchsverfahren | 18.02.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.05.1986 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 30.08.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 07.05.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 09.05.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 16.05.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANULLED DUE TO NON-PAYMENT OF THE ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 30.03.1983 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT CH DE FR GB IT LI NL SE | | Datum des Ereignisses: | 15.05.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT CH DE FR GB IT LI NL SE | | Datum des Ereignisses: | 25.05.1983 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19830318 | | Datum des Ereignisses: | 18.01.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | | Datum des Ereignisses: | 15.05.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 13360 | Country of Ref Document: | AT | DATE OF REF DOCUMENT: | 19850615 | Kind Code of Ref Document: | T | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 20.06.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3263550 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19850620 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PL | Code Expl.: | -PATENT CEASED | | Datum des Ereignisses: | 27.07.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 31.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | Ref Document Number: | 82108484.5 | Effective DATE: | 19900521 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 15.09.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Effective DATE: | 19890915 | | Datum des Ereignisses: | 30.09.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Effective DATE: | 19890930 | | Datum des Ereignisses: | 01.06.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Effective DATE: | 19910601 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Effective DATE: | 19900531 | | Datum des Ereignisses: | 15.09.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Effective DATE: | 19890915 | | Datum des Ereignisses: | 30.09.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LI | Effective DATE: | 19890930 | | Datum des Ereignisses: | 01.04.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19900401 | | Datum des Ereignisses: | 16.09.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Effective DATE: | 19890916 | | Datum des Ereignisses: | 23.09.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Payment DATE: | 19860923 | Year of Fee Payment: | 05 | | Datum des Ereignisses: | 24.08.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19890824 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 30.09.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 19870930 | Year of Fee Payment: | 06 | | Datum des Ereignisses: | 16.03.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 29.01.1983 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 20.03.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 20.03.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |