EP0075260 - Brillengestell mit Sicherungsband [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.05.1986 [1986/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Eugen Beck KG Am Mackenberg D-4740 Oelde 1 / DE | [1983/13] | Erfinder | 01 /
Beck, Rainer, Dipl.-Ing. Am Mackenberg D-4740 Oelde 1 / DE | 02 /
Schulte, Alfons Am Wiesenborn 2 D-4720 Beckum / DE | [1983/13] | Vertreter | Meldau, Gustav, et al Vennstrasse 9 D-4830 Gütersloh 1 / DE | [N/P] |
Frühere [1983/13] | Meldau, Gustav, Dipl.-Ing., et al Vennstrasse 9 D-4830 Gütersloh 1 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82108484.5 | 15.09.1982 | [1983/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19810027522U | 19.09.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8127522 U | DE19820003188U | 06.02.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8203188 U | [1983/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0075260 | Datum: | 30.03.1983 | Sprache: | DE | [1983/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0075260 | Datum: | 15.05.1985 | Sprache: | DE | [1985/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.1982 | Klassifikation | IPC: | G02C3/00 | [1983/13] | CPC: |
G02C11/00 (EP,US);
G02C3/003 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brillengestell mit Sicherungsband | [1983/13] | Englisch: | Spectacles with safety strap | [1983/13] | Französisch: | Monture de lunettes avec un cordon de sécurité | [1983/13] | Prüfungsverfahren | 18.03.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/21] | 03.02.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.05.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 23.06.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.09.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 23.10.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.07.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3728012 (DOWNEY D); | [A]DE2118358 ; | [A]FR1080633 ; | [A]US2798409 (REGINALD SPEERS) |