EP0078950 - Verfahren zur Herstellung von nadelförmigen, ferrimagnetischen Eisenoxiden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.03.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.04.1986 [1986/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1983/20] | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Sarnecki, Wilhelm, Dr. Woogstrasse 48 D-6703 Limburgerhof / DE | 02 /
Kovacs, Jenoe, Dr. Robert-Koch-Strasse 18 D-6712 Bobenheim-Roxheim / DE | 03 /
Loeser, Werner, Dr. Klagenfurter Strasse 16 D-6700 Ludwigshafen / DE | 04 /
Rudolf, Peter, Dr. Wiesenstrasse 1 D-6708 Neuhofen / DE | 05 /
Vaeth, Guenter Woogstrasse 35 D-6703 Limburgerhof / DE | [1983/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82109746.6 | 22.10.1982 | [1983/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813143870 | 05.11.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3143870 | [1983/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0078950 | Datum: | 18.05.1983 | Sprache: | DE | [1983/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0078950 | Datum: | 07.09.1983 | Sprache: | DE | [1983/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0078950 | Datum: | 02.05.1985 | Sprache: | DE | [1985/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.1983 | Klassifikation | IPC: | C01G49/02, H01F1/11 | [1983/20] | CPC: |
G11B5/70694 (EP,US);
C01G49/06 (EP,US);
C01G49/08 (EP,US);
C01P2004/10 (EP,US);
C01P2006/42 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1983/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von nadelförmigen, ferrimagnetischen Eisenoxiden | [1983/20] | Englisch: | Process for the preparation of acicular, ferrimagnetic iron oxides | [1983/20] | Französisch: | Procédé de préparation d'oxydes de fer aciculaire, ferrimagnetique | [1983/20] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 11.12.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/20] | 11.09.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 16.10.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.11.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.11.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.02.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0014302 (BASF AG [DE]); | [A]EP0024693 (BASF AG [DE]); | [A]FR2369214 (MINNESOTA MINING & MFG [US]); | [A]US4176172 (BENNETCH LEONARD M [US], et al); | [AD]DE2064804 (HI CRYSTAL CO LTD) |