EP0078978 - Spulenhalter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.01.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.01.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.1987 [1987/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TEIJIN SEIKI CO. Ltd. Higobashi Center Building, 9-1, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka 550-0002 / JP | [N/P] |
Frühere [1983/20] | Für alle benannten Staaten TEIJIN SEIKI CO. Ltd. Higobashi Center Building 9-1, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka 550 / JP | Erfinder | 01 /
Miyake, Yuzuru 108-4, Kubota-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | 02 /
Sugioka, Takami 1072, Itasaya-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | 03 /
Murakami, Shoichi 3-20, Yodonishi 4-chome Matsuyama-shi Ehime-ken 790 / JP | 04 /
Ibuki, Hideaki 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | [1986/10] |
Frühere [1983/22] | 01 /
Miyake, Yuzuru 108-4, Kubota-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | ||
02 /
Sugioka, Takami 1072, Itasaya-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
03 /
Murakami, Shoichi 3-20, Yodonishi 4-chome Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
04 /
Ibuki, Hideaki 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
Frühere [1983/20] | 01 /
Miyake, Yuzuru 108-4, Kubota-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | ||
02 /
Sugioka, Takami 1072, Itasaya-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
03 /
Murakami, Shoichi 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | |||
04 /
Ibuki, Hideaki 2750-1, Minamiyoshida-cho Matsuyama-shi Ehime-ken / JP | Vertreter | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1983/20] | Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c D-70182 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82109908.2 | 27.10.1982 | [1983/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19810161143U | 30.10.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16114381 U | [1983/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0078978 | Datum: | 18.05.1983 | Sprache: | EN | [1983/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0078978 | Datum: | 05.03.1986 | Sprache: | EN | [1986/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.1983 | Klassifikation | IPC: | B65H54/54 | [1983/20] | CPC: |
B65H75/2455 (EP,US);
B65H2701/31 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, IT, LI [1983/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spulenhalter | [1983/20] | Englisch: | Bobbin holder | [1983/20] | Französisch: | Châssis de bobines | [1983/20] | Prüfungsverfahren | 30.07.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/40] | 21.09.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 28.08.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.11.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.12.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.10.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB1016675 (I C P M IND CHIMICHE PORTO MAR); | [X]CH443993 (RIETER AG MASCHF [CH]); | [X]CH443994 (RIETER AG MASCHF [CH]); | [X]GB1152961 (SYNCRO MACH CO [US]) |