EP0108155 - Stehleiter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.09.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Helm, geb. Neundörfer, Cäcilia Arndtstrasse 8 D-6143 Lorsch / DE | [1984/20] | Erfinder | 01 /
Hechler, Peter Weberner Strasse 5 D-6101 Modautal 2 / DE | [1984/20] | Vertreter | Katscher, Helmut Katscher Habermann Patentanwälte Dolivostrasse 15A 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Frühere [1985/47] | Katscher, Helmut, Dipl.-Ing. Fröbelweg 1 D-64291 Darmstadt / DE | ||
Frühere [1984/49] | (deleted) | ||
Frühere [1984/20] | Katscher, Helmut, Dipl.-Ing. Fröbelweg 1 D-64291 Darmstadt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82110080.7 | 02.11.1982 | [1984/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0108155 | Datum: | 16.05.1984 | Sprache: | DE | [1984/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0108155 | Datum: | 12.11.1986 | Sprache: | DE | [1986/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.1983 | Klassifikation | IPC: | E06C1/20, E06C1/38 | [1984/20] | CPC: |
E06C1/393 (EP);
E06C1/20 (EP);
E06C1/38 (EP);
E06C7/423 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1984/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stehleiter | [1984/20] | Englisch: | Step ladder | [1984/20] | Französisch: | Echelle pliante | [1984/20] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 15.11.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/05] | 25.09.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 28.04.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.08.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/44] | Antrag auf Wiedereinsetzung: | 03.09.1985 | Datum des Antrags | 04.10.1985 | Antrag stattgegeben | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 02.11.1983 | BE   M02   Gebühr entrichtet am   31.12.1983 | 02.11.1983 | GB   M02   Gebühr entrichtet am   31.12.1983 | 02.11.1983 | IT   M02   Gebühr entrichtet am   31.12.1983 | 02.11.1983 | SE   M02   Gebühr entrichtet am   31.12.1983 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1984 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   09.07.1985 | 02.12.1985 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   30.05.1986 | 01.12.1986 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 12.11.1986 | FR | 12.11.1986 | IT | 12.11.1986 | NL | 12.11.1986 | SE | 30.11.1986 | [2002/24] |
Frühere [1999/42] | BE | 12.11.1986 | |
IT | 12.11.1986 | ||
NL | 12.11.1986 | ||
SE | 30.11.1986 | ||
Frühere [1989/16] | BE | 12.11.1986 | |
NL | 12.11.1986 | ||
SE | 30.11.1986 | ||
Frühere [1989/03] | BE | 12.11.1986 | |
NL | 12.11.1986 | ||
Frühere [1988/38] | NL | 12.11.1986 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH90932 (BRUNNER LINO [CH]); | [A]US1942849 (THRASHER NED L); | [A]US2718346 (MAX GALEN); | [A]EP0039078 (KLENK ADAM) |