EP0080144 - Verfahren zur Verfestigung eines Vlieses [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.1987 [1987/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Firma Carl Freudenberg Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim / DE | [N/P] |
Frühere [1983/22] | Für alle benannten Staaten Firma Carl Freudenberg Höhnerweg 2-4 D-69469 Weinheim / DE | Erfinder | 01 /
Miyazaki, Tadashi 1391-1, Komahane Sohwa-cho Sashima-gun Ibaragi-ken / JP | [1983/22] | Vertreter | Weissenfeld-Richters, Helga Höhnerweg 2 69469 Weinheim / DE | [N/P] |
Frühere [1983/22] | Weissenfeld-Richters, Helga, Dr. Höhnerweg 2 D-69469 Weinheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82110535.0 | 15.11.1982 | [1983/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19810187495 | 20.11.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 18749581 | [1983/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0080144 | Datum: | 01.06.1983 | Sprache: | DE | [1983/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0080144 | Datum: | 05.03.1986 | Sprache: | DE | [1986/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.03.1983 | Klassifikation | IPC: | D04H1/62 | [1983/22] | CPC: |
D04H1/62 (EP,US);
Y10T156/1041 (EP,US);
Y10T156/1043 (EP,US);
Y10T428/24802 (EP,US);
Y10T442/2762 (EP,US);
Y10T442/277 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1983/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Verfestigung eines Vlieses | [1983/22] | Englisch: | Process for fleece strengthening | [1983/22] | Französisch: | Procédé de consolidation d'une nappe | [1983/22] | Prüfungsverfahren | 08.04.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/25] | 24.01.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.05.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.05.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 30.08.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.11.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.12.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1539810 (HARMON C, et al) |