Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
13.04.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.06.1991 [1991/23] |
28.04.1990 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 13.06.1990 [1990/24] |
19.01.1988 | Erster Prüfungsbericht | |
10.01.1987 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 25.02.1987 [1987/09] |
10.01.1987 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 25.02.1987 [1987/09] |
25.07.1986 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 10.09.1986 [1986/37] |
13.11.1985 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 15.01.1986 [1986/03] |
15.10.1985 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 18.12.1985 [1985/51] |
30.04.1983 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 29.06.1983 [1983/26] |