EP0084640 - Vorrichtung zum Beschicken des Füllraumes einer horizontalen Kolben-Strangpresse mit einem Gemisch aus pflanzlichen Kleinteilen und Bindemittel zur Herstellung hohlprismatischer Strangpressprofile [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.02.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Heggenstaller, Anton Mühlenstrasse 9 D-8891 Unterbernbach / DE | [1983/31] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1983/31] | Vertreter | Ernicke, Hans-Dieter Patentanwälte Ernicke & Ernicke Schwibbogenplatz 2b 86153 Augsburg / DE | [N/P] |
Frühere [1983/31] | Ernicke, Hans-Dieter, Dipl.-Ing. Schwibbogenplatz 2b D-86153 Augsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82111424.6 | 09.12.1982 | [1983/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813150577 | 21.12.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3150577 | [1983/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0084640 | Datum: | 03.08.1983 | Sprache: | DE | [1983/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0084640 | Datum: | 24.04.1985 | Sprache: | DE | [1985/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.1983 | Klassifikation | IPC: | B27N3/08 | [1985/17] | CPC: |
B27N5/02 (EP);
B30B15/302 (EP)
|
Frühere IPC [1983/31] | B29J5/06, B29F3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Beschicken des Füllraumes einer horizontalen Kolben-Strangpresse mit einem Gemisch aus pflanzlichen Kleinteilen und Bindemittel zur Herstellung hohlprismatischer Strangpressprofile | [1983/31] | Englisch: | Apparatus for feeding the loading chamber of a horizontal ram extruder press with a composition of small vegetable particles and a binder for the production of hollow prismatic extruded profiles | [1983/31] | Französisch: | Dispositif d'alimentation de la chambre de charge d'une presse extrudeuse horizontale à piston avec un mélange de petites particules végétales et un liant, pour la fabrication de profilés creux prismatiques extrudés | [1983/31] | Prüfungsverfahren | 23.08.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/44] | 25.05.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.08.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 31.12.1985 | [1999/52] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1012062 ; | [A]DE1050990 ; | [A]AT162232B (PESCHEK KARL DR); | [A]AT194123B (COLLIPRESS GMBH [DE]); | [A]DE2714256 (HEGGENSTALLER ANTON); | [AD]DE2810070 (HEGGENSTALLER ANTON); | [AD]DE2932406 (HEGGENSTALLER ANTON); | [A]DE2948082 (HEGGENSTALLER ANTON) |