blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0088165

EP0088165 - Vorrichtung zur automatischen Spülung von Absaug-Melkanlagen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  16.01.1987
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip16.01.1987Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 04.03.1987 [1987/10]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Westfalia Separator AG
Werner-Habig-Strasse 1
59302 Oelde / DE
[N/P]
Frühere [1983/37]Für alle benannten Staaten
Westfalia Separator AG
Werner-Habig-Strasse 1, Postfach 3720
D-59302 Oelde / DE
Erfinder01 / Meermöller, Theodor, Ing. grad.
Südstrasse 40
D-4740 Oelde 1 / DE
02 / Greshof, Heinrich
Zum Drostenholz 23
D-4740 Oelde 1 / DE
[1983/37]
Anmeldenummer, Anmeldetag82111994.824.12.1982
[1983/37]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE1982320819706.03.1982         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3208197
[1983/37]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP0088165
Datum:14.09.1983
Sprache:DE
[1983/37]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0088165
Datum:12.03.1986
Sprache:DE
[1986/11]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP04.07.1983
KlassifikationIPC:A01J7/00
[1983/37]
CPC:
A01J7/022 (EP)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL,   SE [1983/37]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Vorrichtung zur automatischen Spülung von Absaug-Melkanlagen[1983/37]
Englisch:Apparatus for the automatic flushing of milking installations[1983/37]
Französisch:Appareil de rinçage automatique pour installations de traite[1983/37]
Prüfungsverfahren13.01.1983Prüfungsantrag gestellt  [1983/37]
10.09.1984Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
26.09.1984Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
03.05.1985Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: )
13.08.1985Ankündigung der Patenterteilung
02.09.1985Erteilungsgebühr entrichtet
02.09.1985Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)13.12.1986Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/10]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
27.02.1985Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
12.12.1985Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.12.198403   M06   Gebühr entrichtet am   27.02.1985
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[AD]DE2335877  ;
 [A]DE1757520  ;
 [A]FR2351588  ;
 [A]CH399689
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.