EP0062937 - Elektrischer Schaltschrank [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.12.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.12.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.02.1986 [1986/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Haselstrasse CH-5401 Baden / CH | [1982/42] | Erfinder | 01 /
Fischer, Dieter Kurt-Schuhmacherstrasse 1 D-6940 Weinheim / DE | 02 /
Grass, Hermann Grenzhöferstrasse 76 D-6803 Edingen-Neckarhausen / DE | [1982/42] | Vertreter | Fritsch, Klaus, et al Richard Wagner Strasse 1a 67126 Hochdorf-Assenheim / DE | [N/P] |
Frühere [1984/14] | Fritsch, Klaus, Dipl.-Ing., et al Richard Wagner Strasse 1a D-67126 Hochdorf-Assenheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82200348.9 | 22.03.1982 | [1982/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813112749 | 31.03.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3112749 | [1982/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0062937 | Datum: | 20.10.1982 | Sprache: | DE | [1982/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0062937 | Datum: | 20.02.1985 | Sprache: | DE | [1985/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.08.1982 | Klassifikation | IPC: | H02B1/08 | [1982/42] | CPC: |
H02B1/36 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, LI, NL [1982/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrischer Schaltschrank | [1982/42] | Englisch: | Electrical switchgear cabinet | [1982/42] | Französisch: | Armoire de commutation électrique | [1982/42] | Prüfungsverfahren | 08.11.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/03] | 10.10.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 31.07.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.08.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.08.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.11.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2427994 (STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG); | [A]US2719251 (STEWART PERRY V) |