Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
01.02.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.03.1990 [1990/12] |
19.07.1989 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 06.09.1989 [1989/36] |
18.02.1989 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 05.04.1989 [1989/14] |
19.05.1988 | Änderung - Name/Anschrift | veröffentlicht am 06.07.1988 [1988/27] |
26.01.1988 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.03.1988 [1988/11] |
02.09.1987 | Erster Prüfungsbericht | |
13.11.1985 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 15.01.1986 [1986/03] |
30.09.1985 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 04.12.1985 [1985/49] |
23.08.1983 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 26.10.1983 [1983/43] |
05.11.1982 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.01.1983 [1983/01] |
05.11.1982 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 05.01.1983 [1983/01] |