Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0081878 | Globale Akte | 03.08.1983 | A3 | EP0081878 | 22.06.1983 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | IT2551581 | 11.12.1981 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | IT1140326 | 24.09.1986 | B | Prioritätsnummer | Datum | IT2551581 | 11.12.1981 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPS58111683 | 02.07.1983 | A | Prioritätsnummer | Datum | IT2551581 | 11.12.1981 |