EP0061854 - Nach dem Wärmekompressorprinzip arbeitende Destillationsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.06.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.10.1991 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 18.12.1991 [1991/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OY-FINN-AQUA LTD. Hankasuontie 4-6 00390 Helsinki 39 / FI | [N/P] |
Frühere [1982/40] | Für alle benannten Staaten OY-FINN-AQUA LTD. Hankasuontie 4-6 SF-00390 Helsinki 39 / FI | Erfinder | 01 /
Huhta-Koivisto, Esko Saynavatie 4B 02170 Espoo 17 / FI | [1982/40] | Vertreter | Lee, Philip Graham, et al Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1982/40] | Lee, Philip Graham, et al MARKS & CLERK 57/60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82301252.1 | 11.03.1982 | [1982/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19810000965 | 27.03.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 810965 | [1982/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0061854 | Datum: | 06.10.1982 | Sprache: | EN | [1982/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0061854 | Datum: | 24.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.1982 | Klassifikation | IPC: | B01D1/26, B01D1/30, C02F1/04 | [1982/40] | CPC: |
B01D1/2887 (EP,US);
B01D1/305 (EP,US);
C02F1/045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Nach dem Wärmekompressorprinzip arbeitende Destillationsvorrichtung | [1982/40] | Englisch: | Distilling apparatus which operates according to the thermocompressor principle | [1982/40] | Französisch: | Dispositif de destillation fonctionnant selon le principe de thermocompression | [1982/40] | Prüfungsverfahren | 07.03.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/20] | 02.01.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.04.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.07.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 02.10.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.04.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.03.1986 | BE | 31.03.1986 | CH | 31.03.1986 | LI | 31.03.1986 | [1991/51] |
Frühere [1989/22] | AT | 11.03.1986 | |
CH | 31.03.1986 | ||
LI | 31.03.1986 | ||
Frühere [1989/08] | AT | 11.03.1986 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB732773 (G MASCARINI SOC ING); | [A]CH332796 (ZEUTHEN & LARSEN MASKINFABRIK [DK]); | [A]US3190817 (NEUGEBAUER FRANZ J, et al); | [A]DE1517363 (AQUA CHEM INC); | [A]US3489651 (PAS LADDIE A DE); | [A]DE2713266 (EATON CORP); | [A]GB1526053 (POTTHARST J); | [A]DE2840271 (EATON CORP) |