EP0076639 - Herstellung von 11,11,12,12-Tetracyano-9,10-Anthrachinodimethan und seinen Derivaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.10.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.12.1986 [1986/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [1983/15] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu, 571 / JP | Erfinder | 01 /
Hotta, Shu 8-46, 1-chome Nagaokagu-machi Hirakata-shi Osaka / JP | 02 /
Hosaka, Tomiharu 34-7, Yawata Konishi Yawata-shi Kyoto / JP | 03 /
Sonoda, Nobuo 16-5, 1-chome Torikai Naka Settsu-shi Osaka / JP | 04 /
Shimotsuma, Wataru 12-8, 5-chome Yamatedai Ibaraki-shi Osaka / JP | [1983/15] | Vertreter | Myerscough, Philip Boyd, et al J.A.KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | [1983/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82305165.1 | 29.09.1982 | [1983/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19810155592 | 29.09.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15559281 | [1983/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0076639 | Datum: | 13.04.1983 | Sprache: | EN | [1983/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0076639 | Datum: | 18.12.1985 | Sprache: | EN | [1985/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.01.1983 | Klassifikation | IPC: | C07C121/66, C07C120/00, C07C120/04, // C07C21/24 | [1983/15] | CPC: |
C07C17/18 (EP,US);
C07C17/32 (EP,US);
C07C2603/24 (EP,US)
| C-Set: |
C07C17/18, C07C22/04 (EP,US);
C07C17/32, C07C22/08 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1983/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellung von 11,11,12,12-Tetracyano-9,10-Anthrachinodimethan und seinen Derivaten | [1983/15] | Englisch: | Production of 11,11,12,12-Tetracyano-9,10-anthraquinodimethane and derivatives thereof | [1983/15] | Französisch: | Production de 11,11,12,12-tétracyanoquinodiméthane et de ses dérivés | [1983/15] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 22.07.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/39] | 17.04.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.10.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 06.05.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.07.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.07.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.09.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.09.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3687987 (MARTIN ELMORE L) | [AD] - THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 31, no. 8, August 1966, pages 2618-2620; | Prüfung | - THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, vol. 31, no. 8, August 1966, pages 2618-2620; B.H. KLANDERMANN: "Aldehyde synthesis. A study of the preparation of 9,10-anthracenedicarboxaldehyde and other aromatic dialdehydes" |