EP0060180 - Kabelelement und faseroptisches Kabel, hauptsächlich widerstandsfähig gegen erhöhte Zug- und/oder Druckkräfte, und zugehöriges Herstellungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.10.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES L.T.T. 1, rue Charles Bourseul F-78702 Conflans-Ste-Honorine / FR | [N/P] |
Frühere [1982/37] | Für alle benannten Staaten LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES L.T.T. 1, rue Charles Bourseul F-78702 Conflans-Ste-Honorine / FR | Erfinder | 01 /
Hulin, Jean-Pierre THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | 02 /
Staath, Jean-Claude THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | 03 /
de Vecchis, Michel THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75360 Paris Cedex 08 / FR | [1982/37] | Vertreter | Weinmiller, Jürgen, et al Spott, Weinmiller & Böhm Patentanwälte Sendlinger-Tor-Platz 11 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/16] | Weinmiller, Jürgen, et al Lennéstrasse 9 Postfach 24 D-82336 Feldafing / DE | ||
Frühere [1982/37] | Jacquard, Philippe THOMSON-CSF SCPI 173, Bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82400342.0 | 26.02.1982 | [1982/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19810004537 | 06.03.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8104537 | [1982/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0060180 | Datum: | 15.09.1982 | Sprache: | FR | [1982/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.1982 | Klassifikation | IPC: | G02B5/16, G02B5/172, H01B13/00 | [1982/37] | CPC: |
G02B6/449 (EP);
G02B6/4413 (EP);
G02B6/4427 (EP);
G02B6/4491 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, GB, IT, LI [1982/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kabelelement und faseroptisches Kabel, hauptsächlich widerstandsfähig gegen erhöhte Zug- und/oder Druckkräfte, und zugehöriges Herstellungsverfahren | [1982/37] | Englisch: | Cable element and fibre-optical cable resistent against high tensions and/or elevated pressures, and process for its manufacture | [1982/37] | Französisch: | Elément de câble et câble à fibres optiques, notamment susceptible de résister à des tractions et/ou à des pressions élevées, et son procédé de fabrication | [1982/37] | Akte vernichtet: | 04.12.1992 | Prüfungsverfahren | 19.01.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/13] | 19.04.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.08.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.04.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.03.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 14.05.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1986/50] | 08.07.1986 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1986/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.01.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2836314 ; | [A]GB2051398 ; | [A]DE2900302 ; | [A]FR2444282 ; | [A]US4154049 |