Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | Prüfungsverfahren | 10.10.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.03.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.04.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 26.02.1986 | Einspruchsverfahren | 27.11.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.1987 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 25.04.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 04.03.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 09.12.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 20.10.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 26.02.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 20.10.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19820421 | | Datum des Ereignisses: | 03.04.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3269303 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19860403 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 26.02.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 03.07.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | NISSAN MOTOR CO., LTD. | | Datum des Ereignisses: | 01.01.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Effective DATE: | 19930101 | | Datum des Ereignisses: | 30.12.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Effective DATE: | 19921230 | | Datum des Ereignisses: | 13.04.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Effective DATE: | 19920413 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19910430 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 28.03.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 19910328 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 03.04.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 19910403 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 11.01.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 20.08.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 13.01.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 13.01.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |