EP0071544 - Phosphonamidate Verbindungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.05.1991 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 03.07.1991 [1991/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E.R. Squibb & Sons, Inc. Lawrenceville-Princeton Road Princeton, N.J. 08540-4000 / US | [1983/06] | Erfinder | 01 /
Karanewski, Donald S. 511 Village Road West Princeton Junction New Jersey / US | 02 /
Petrillo, Edward W. 433 Sked Street Pennington New Jersey / US | [1983/06] | Vertreter | Maiffret, Bernard, et al Law Offices of William J. Rezac 49, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1983/06] | Maiffret, Bernard, et al Law Offices of William J. Rezac 49, avenue Franklin D. Roosevelt F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82401459.1 | 03.08.1982 | [1983/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810289671 | 03.08.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 289671 | [1983/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0071544 | Datum: | 09.02.1983 | Sprache: | EN | [1983/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0071544 | Datum: | 08.10.1986 | Sprache: | EN | [1986/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.1982 | Klassifikation | IPC: | C07F9/65, C07F9/44, C07K5/06, A61K31/66 | [1986/41] | CPC: |
C07F9/4465 (EP);
A61P9/12 (EP);
B01J19/1806 (EP);
C07F9/568 (EP);
C07F9/572 (EP);
C07F9/59 (EP);
|
Frühere IPC [1983/06] | C07F9/65, C07F9/44, C07C103/52, A61K31/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Phosphonamidate Verbindungen | [1983/06] | Englisch: | Phosphonamidate compounds | [1983/06] | Französisch: | Composés phosphonoamidates | [1983/06] | Prüfungsverfahren | 24.06.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/36] | 14.03.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.07.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.02.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.09.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 08.04.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.07.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.06.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.10.1986 | [1989/08] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP0009183 (MERCK & CO INC [US]) | [XP] - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, vol. 79, no. 7, april 1982, E.D. THORSETT et al.:" Phosphorus-containing inhibitors of angiotensin-converting enzyme" | [A] - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 24, no. 4, April 1981, M.A. ONDETTI et al.: "Inhibition of the Renin-Angiotensin System. A New Approach to the Therapy of Hypertension", pages 355-361 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 94, no. 5, (02-02-1981), ref. 26702w, page 218, Columbus, Ohio, US, R.E. GALARDY et al.: "Inhibition of angiotensin-converting enzyme with Nalpha-phosphoryl-l-alanyl-l-proline and Nalpha-phosphoryl-l-valyl-l-tryptophan" & Biochem. Biophys. Res. Commun. 1980, 97(1), 94-9 | Prüfung | EP0058427 | - Proceedings of the National Academy of Science (USA), Volume 76, pages 6216 to 6220, 1979 |