EP0082051 - Verfahren zur Herstellung einer Kühlvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1983/25] | Verfahren zur Herstellung einer aus fadenförmigen Elementen bestehenden Kühlvorrichtung für ein elektrisches Bauelement und so hergestellte Vorrichtung | ||
[1987/02] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.11.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.11.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.12.1987 [1987/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THOMSON-CSF 173, Boulevard Haussmann F-75008 Paris / FR | [1983/25] | Erfinder | 01 /
Dassonville, René THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | 02 /
Bauchet, Philippe THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | 03 /
Borget, Eugène THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | 04 /
Laudren, Gildas THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann F-75379 Paris Cedex 08 / FR | [1983/25] | Vertreter | Weinmiller, Jürgen, et al Spott, Weinmiller & Böhm Patentanwälte Sendlinger-Tor-Platz 11 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/14] | Weinmiller, Jürgen, et al Lennéstrasse 9 Postfach 24 D-82336 Feldafing / DE | ||
Frühere [1983/25] | Turlèque, Clotilde THOMSON-CSF, SCPI, B.P. 329, 50, rue Jean-Pierre Timbaud F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82402215.6 | 03.12.1982 | [1983/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19810023212 | 11.12.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8123212 | [1983/25] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0082051 | Datum: | 22.06.1983 | Sprache: | FR | [1983/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0082051 | Datum: | 11.01.1984 | Sprache: | FR | [1984/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0082051 | Datum: | 07.01.1987 | Sprache: | FR | [1987/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.11.1983 | Klassifikation | IPC: | H05K7/20, H01J23/033 | [1983/25] | CPC: |
F28F3/022 (EP);
H01L2924/0002 (EP)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer Kühlvorrichtung | [1987/02] | Englisch: | Process for realising a cooling device | [1987/02] | Französisch: | Procédé de réalisation d'un dispositif de refroidissement | [1987/02] |
Frühere [1983/25] | Verfahren zur Herstellung einer aus fadenförmigen Elementen bestehenden Kühlvorrichtung für ein elektrisches Bauelement und so hergestellte Vorrichtung | ||
Frühere [1983/25] | Process for realising a cooling arrangement with filiform elements for an electrical component, and arrangement so obtained | ||
Frühere [1983/25] | Procédé de réalisation d'un dispositif de refroidissement à éléments filiformes pour composant électronique, et dispositif de refroidissement ainsi obtenu | Prüfungsverfahren | 15.06.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/34] | 28.06.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.10.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 30.06.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.09.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.09.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB692885 (BROWN FINTUBE CO); | [Y]US2879041 (ROSS ROBERT T); | [A]FR1511618 (CHAUSSON USINES SA); | [A]DE1402770 (ROFFELSEN FRANCISCUS [NL]) |