Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | IT | | Prüfungsverfahren | 26.02.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 25.09.1985 | Einspruchsverfahren | 26.06.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.09.1986 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 03.01.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 17.09.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 04.01.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 15.12.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 25.09.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 30.03.1983 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19830114 | | Datum des Ereignisses: | 22.02.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3266495 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19851031 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 30.03.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 01.02.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Effective DATE: | 19900201 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19900131 | | Datum des Ereignisses: | 07.05.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Effective DATE: | 19890507 | | Datum des Ereignisses: | 26.07.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 15.10.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 30.07.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 30.07.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |