EP0067112 - Wickelmaschine mit beweglichem Arm für ein Kernelement mit Aussennuten einer dynamo-elektrischen Maschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.07.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.09.1986 [1986/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WINDAMATIC SYSTEMS, Inc. 1025 Goshen Rd. P.O. Box 10071 Fort Wayne Indiana 46850 / US | [N/P] |
Frühere [1982/50] | Für alle benannten Staaten WINDAMATIC SYSTEMS, Inc. 1025 Goshen Rd. P.O. Box 10071 Fort Wayne Indiana 46850 / US | Erfinder | 01 /
Eminger, Robert J. 7120 Melody Lane Fort Wayne Indiana 46804 / US | [1982/50] | Vertreter | Weydert, Robert, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 1015 Luxembourg / LU | [N/P] |
Frühere [1982/50] | Weydert, Robert, et al Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82630050.1 | 07.05.1982 | [1982/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810265657 | 20.05.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 265657 | [1982/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0067112 | Datum: | 15.12.1982 | Sprache: | EN | [1982/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0067112 | Datum: | 25.09.1985 | Sprache: | EN | [1985/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.10.1982 | Klassifikation | IPC: | H02K15/09 | [1982/50] | CPC: |
H02K15/085 (EP,US);
Y10T29/49012 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1982/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wickelmaschine mit beweglichem Arm für ein Kernelement mit Aussennuten einer dynamo-elektrischen Maschine | [1982/50] | Englisch: | Flyer winder for externally slotted dynamoelectric machine core member | [1982/50] | Französisch: | Bobineuse à bras mobile pour un élément de noyau à encoches extérieures d'une machine dynamo-électrique | [1982/50] | Prüfungsverfahren | 14.01.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/13] | 20.03.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.06.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.08.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 29.01.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.02.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | 26.06.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP55037821 ; | [A]JP55071156 ; | [Y]FR742690 ; | [Y]GB1183552 (ELEKTROMAT VEB [DE]); | [A]GB810112 (MIDLAND DYNAMO COMPANY LTD); | [A]CH412084 (MEZ BRNO NARODNI PODNIK [CZ]) | [X] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 4, no. 67(E-11)[549], 20th May 1980, page 150E11; & JP-A-55 037 821 (HITACHI) 17-03-1980, & JP55037821 A 00000000 | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 4, no. 112(E-21)[594], 12th August 1980, page 159E21; & JP-A-55 071 156 (HITACHI) 29-05-1980, & JP55071156 A 00000000 |