EP0063543 - Uhr mit Steuermechanismus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 18.10.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A. CH-2074 Marin / CH | [1982/43] | Erfinder | 01 /
Cleusix, Willy Chemin Mol 63 CH-2525 Le Landeron / CH | [1982/43] | Vertreter | Barbeaux, Bernard, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Rue des Sors 7 2074 Marin / CH | [N/P] |
Frühere [1982/43] | Barbeaux, Bernard, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Rue des Sors 7 CH-2074 Marin / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82810149.3 | 06.04.1982 | [1982/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19810002564 | 16.04.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 256481 | [1982/43] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0063543 | Datum: | 27.10.1982 | Sprache: | FR | [1982/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.1982 | Klassifikation | IPC: | G04B27/04, G04B29/02, G04B19/24 | [1982/43] | CPC: |
G04B19/25 (EP,US);
G04B27/04 (EP,US);
G04B29/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1982/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Uhr mit Steuermechanismus | [1982/43] | Englisch: | Timepiece with control mechanism | [1982/43] | Französisch: | Pièce d'horlogerie à mécanisme de commande | [1982/43] | Akte vernichtet: | 13.07.1991 | Prüfungsverfahren | 15.07.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/43] | 28.05.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.09.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.02.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.06.1985 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1985/51] | 06.07.1985 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1985/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1985 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]CH130727 (PERREGAUX RENE [CH], et al); | [A]CH132961 (MAMBRETTI MANLIO [CH]); | [Y]DE1988992U (STAIGER FEINMECH [DE]); | [A]US3735581 (FLUCK J, et al) |