Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | Prüfungsverfahren | 06.07.1985 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1985/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1985 | 04   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 27.10.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 27.10.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19820715 | | Datum des Ereignisses: | 18.12.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 19850706 | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | CLEUSIX, WILLY | | Datum des Ereignisses: | 27.08.1982 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 18.10.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |