EP0058644 - Verfahren zur Herstellung eines Oxychlorierungs-Kalatysatorvorläufers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1982/34] | Oxychlorinierungskatalysatorvorstufe und Verfahren zu deren Herstellung | ||
[1989/12] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 04.02.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.03.2010 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 21.04.2010 [2010/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ENICHEM SYNTHESIS S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 90139 Palermo / IT | [N/P] |
Frühere [1988/34] | Für alle benannten Staaten ENICHEM SYNTHESIS S.p.A. Via Ruggero Settimo 55 I-90139 Palermo / IT | ||
Frühere [1982/34] | Für alle benannten Staaten EUTECO IMPIANTI S.p.A. Via Grazioli 11 I-20161 Milano / IT | Erfinder | 01 /
Canavesi, Roberto Via Leopardi 4/b I-20020 Arese (Milano) / IT | 02 /
Ghezzi, Roberto Via Camelie 11 I-20095 Cusano Milanino (Milano) / IT | 03 /
Tagliabue, Vittorio Via Bolzano 5 I-20051 Limbiate (Milano) / IT | [1982/34] | Vertreter | Rambelli, Paolo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1988/34] | Rambelli, Paolo, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino / IT | ||
Frühere [1982/34] | Jacobacci, Filippo c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82830020.2 | 01.02.1982 | [1982/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19810019689 | 12.02.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 1968981 | IT19810068126 | 17.08.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 6812681 | [1982/34] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0058644 | Datum: | 25.08.1982 | Sprache: | EN | [1982/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0058644 | Datum: | 28.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/35] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0058644 | Datum: | 22.03.1989 | Sprache: | EN | [1989/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.1982 | Klassifikation | IPC: | B01J27/10, C07C17/156, C07C19/045, B01J35/10 | [1982/34] | CPC: |
B01J27/122 (EP,US);
B01J27/10 (EP,US);
C07C17/156 (EP,US)
| C-Set: |
C07C17/156, C07C19/045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines Oxychlorierungs-Kalatysatorvorläufers | [1989/12] | Englisch: | Process for preparation of an oxychlorination catalyst precursor | [1989/12] | Französisch: | Procédé de préparation d'un précurseur de catalyseur d'oxychlorination | [1989/12] |
Frühere [1982/34] | Oxychlorinierungskatalysatorvorstufe und Verfahren zu deren Herstellung | ||
Frühere [1982/34] | Oxychlorination catalyst precursor and process for its preparation | ||
Frühere [1982/34] | Précurseur de catalyseur d'oxychloration et procédé pour le préparer | Prüfungsverfahren | 23.11.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/14] | 05.04.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.05.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.02.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Vertreter des Einsprechenden dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, et al, et al Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | 02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Vertreter des Einsprechenden Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | [N/P] |
Frühere [2010/16] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Vertreter des Einsprechenden von Kreisler Selting Werner, et al, et al Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Vertreter des Einsprechenden Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | |||
Frühere [2009/29] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Vertreter des Einsprechenden von Kreisler, Alek, et al, et al Patentanwälte Von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Vertreter des Einsprechenden Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | |||
Frühere [2008/28] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Vertreter des Einsprechenden von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Vertreter des Einsprechenden Schalkwijk, Pieter Cornelis AKZO NOBEL N.V. Intellectual Property Department PO Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | |||
Frühere [1986/31] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Vertreter des Einsprechenden von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
02
26.05.1986
10.07.1986
ADMISSIBLE Akzo N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL Vertreter des Einsprechenden Schalkwijk, Pieter Cornelis Akzo Nobel N.V. Patent Department P.O. 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | |||
Frühere [1986/29] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.05.1986
12.06.1986
ADMISSIBLE The B.F. Goodrich Company 500 South Main Street Akron, Ohio / US Vertreter des Einsprechenden von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | 27.05.1986 | Nr. 01: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch | 30.05.1986 | Nr. 01: Hinweis auf Mängel im Einspruch | 11.07.1986 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 22.12.1986 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 03.02.1987 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M02) | 02.04.1987 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 18.04.1988 | Termin der mündlichen Verhandlung | 27.07.1988 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 12.10.1988 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 24.12.1988 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.01.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.01.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE2543918 (SIR SOC ITALIANA RESINE SPA); | [Y]FR2318135 (STAUFFER CHEMICAL CO [US]); | [A]DE2651974 (BASF AG) |