EP0075004 - SILIKON-METHACRYLAT-HYDROGELE FÜR KONTAKTLINSEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.07.1983 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten McCARRY, John D. 12650 Westminster Avenue Santa Ana, CA 92706-2100 / US | [1983/13] | Erfinder | 01 /
FOLEY, William M., Jr. 2551 Sleepy Hollow Drive Glendale, CA 91206 / US | [1983/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82901265.7 | 23.03.1982 | [1983/13] | WO1982US00352 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810246956 | 24.03.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 246956 | [1983/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8203397 | Datum: | 14.10.1982 | [1982/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0075004 | Datum: | 30.03.1983 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.10.1982 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1983/13] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | C08F230/08 | [1983/13] | CPC: |
C08F30/08 (EP);
G02B1/04 (EP)
| C-Set: |
G02B1/04, C08L43/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1983/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SILIKON-METHACRYLAT-HYDROGELE FÜR KONTAKTLINSEN | [1983/13] | Englisch: | SILICONE METHACRYLATE HYDROGELS FOR CONTACT LENSES | [1983/13] | Französisch: | HYDROGELS DE METHACRYLATE DE SILICONE POUR DES VERRES DE CONTACT | [1983/13] | Akte vernichtet: | 18.06.1989 | Prüfungsverfahren | 29.03.1983 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1983/36] | 30.05.1983 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1983/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 28.12.1982 | AT   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | BE   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | CH   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | DE   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | FR   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | GB   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | LU   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | NL   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | SE   M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 14.04.1983 | M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4182822 ; | [X]US4242483 ; | [X]US4246389 ; | [XP]US4306042 |