blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0085955

EP0085955 - Schalter für Lichtleiter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  16.05.1990
Datenbank zuletzt aktualisiert am 09.05.2025
Letztes Ereignis   Tooltip28.09.2007Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: FR
veröffentlicht am 31.10.2007  [2007/44]
AnmelderFür alle benannten Staaten
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Werner-von-Siemens-Str. 1
DE-80333 München / DE
[N/P]
Frühere [1983/33]Für alle benannten Staaten
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München / DE
Erfinder01 / Störk, Peter
Am Lindenberg 143
D-8134 Pöcking / DE
02 / Thom, Günter
Untertaxetweg 6
D-8035 Gauting / DE
[1983/33]
Anmeldenummer, Anmeldetag83101025.103.02.1983
[1983/33]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE1982320393005.02.1982         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3203930
[1983/33]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0085955
Datum:17.08.1983
Sprache:DE
[1983/33]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0085955
Datum:11.06.1986
Sprache:DE
[1986/24]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0085955
Datum:19.07.1989
Sprache:DE
[1989/29]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP22.04.1986
KlassifikationIPC:G02B26/02, G02B6/38
[1989/29]
CPC:
G02B6/3508 (EP,US); G02B6/3552 (EP,US); G02B6/3574 (EP,US);
G02B6/358 (EP,US); G02B6/3582 (EP,US)
Frühere IPC [1983/33]G02B7/26
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL,   SE [1983/33]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Schalter für Lichtleiter[1983/33]
Englisch:Switch for light guides[1983/33]
Französisch:Interrupteur pour guide d'onde optique[1983/33]
Akte vernichtet:20.04.2002
Prüfungsverfahren07.07.1986Prüfungsantrag gestellt  [1986/37]
03.11.1987Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
18.12.1987Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
01.06.1988Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
05.10.1988Ankündigung der Patenterteilung
10.10.1988Erteilungsgebühr entrichtet
10.10.1988Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)20.04.1990Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/27]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
27.02.1985Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
26.02.1986Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
23.02.1987Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
24.02.1988Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
25.04.1989Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
28.02.198907   M06   Gebühr entrichtet am   25.04.1989
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipBE19.07.1989
FR19.07.1989
GB19.07.1989
IT19.07.1989
NL19.07.1989
AT03.02.1990
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
[2002/24]
Frühere [1999/42]BE19.07.1989
GB19.07.1989
IT19.07.1989
NL19.07.1989
AT03.02.1990
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Frühere [1991/42]BE19.07.1989
GB19.07.1989
NL19.07.1989
AT03.02.1990
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Frühere [1991/12]BE19.07.1989
GB19.07.1989
NL19.07.1989
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Frühere [1991/09]GB19.07.1989
NL19.07.1989
SE04.02.1990
CH28.02.1990
LI28.02.1990
Frühere [1990/50]GB19.07.1989
NL19.07.1989
SE04.02.1990
Frühere [1990/42]GB19.07.1989
NL19.07.1989
Frühere [1990/12]NL19.07.1989
Angeführte Dokumente:Recherche[AD]FR2384276  (FUJITSU LTD [JP]);
 [A]US4186997  (SCHUMACHER WILLIAM L [US]);
 [A]DE2903848  (SIEMENS AG)
Prüfung   - 7th European Conf. on Optical Comm., Copenhagen, 1981, p. 15-1 bis 15-4
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.