Benannte Vertragsstaaten | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | SE | | Prüfungsverfahren | 15.05.1985 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen
[1985/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.03.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 25.01.1984 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | CH DE FR GB IT LI NL SE | | Datum des Ereignisses: | 25.04.1984 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19840215 | | Datum des Ereignisses: | 24.07.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION WITHDRAWN | [DO NOT USE]: | 19850515 | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHRAMMEN, PETER, DR. | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHUERG, BERND, DIPL.-ING. | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | WAGNER, JOHANN, DR.-ING. | | Datum des Ereignisses: | 25.11.1983 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 21.05.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |