EP0096225 - Verschlungene programmierbare logische Anordnung mit geteilten Elementen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.06.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.08.1989 [1989/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [1983/51] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Erfinder | 01 /
Kalter, Howard Leo 14 Village Drive Colchester, VT 05446 / US | 02 /
Wiedman, Francis Walter Route 100 Stowe, VT 05672 / US | [1983/51] | Vertreter | Möhlen, Wolfgang IBM Corporation Säumerstrasse 4 8803 Rüschlikon / CH | [N/P] |
Frühere [1983/51] | Möhlen, Wolfgang C., Dipl.-Ing. IBM Corporation Säumerstrasse 4 CH-8803 Rüschlikon / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83104486.2 | 06.05.1983 | [1983/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19820387132 | 10.06.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 387132 | [1983/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0096225 | Datum: | 21.12.1983 | Sprache: | EN | [1983/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0096225 | Datum: | 20.03.1985 | Sprache: | EN | [1985/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0096225 | Datum: | 10.08.1988 | Sprache: | EN | [1988/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.01.1985 | Klassifikation | IPC: | H03K19/177, G06F7/50 | [1985/04] | CPC: |
G06F7/5057 (EP,US);
H03K19/096 (EP,US);
H03K19/1772 (EP,US)
|
Frühere IPC [1983/51] | H03K19/177 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1983/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verschlungene programmierbare logische Anordnung mit geteilten Elementen | [1983/51] | Englisch: | Interlaced programmable logic array having shared elements | [1983/51] | Französisch: | Réseau logique programmable entrelacé comportant des éléments partagés | [1983/51] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 26.04.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/28] | 27.10.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.07.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 10.11.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.12.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.05.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.05.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US3890603 (JONES JOHN W, et al); | [YD]US3974366 (HEBENSTREIT ERNST); | [AD]US4140967 (BALASUBRAMANIAN PERUVEMBA S, et al); | [A]GB2011669 (IBM) | [Y] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 24, no. 8, January 1982, pages 4291-4292, New York, US; H.O. ASKIN et al.: "PLA with intermixed AND and OR arrays" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 24, no. 6, November 1981, pages 2971-2973, New York, US; P.E. ALLARD et al.: "Variable multifold programmable logic array" | [XP] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 25, no. 7A, December 1982, pages 3502-3504, New York, US; H.N. KOTECHA: "Merged programmable logic array using two-bit read-only storage device" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 20, no. 2, July 1977, page 672, New York, US; W.W. WU: "Pin sharing in a PLA code" |