blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0097294

EP0097294 - Werkbank mit abnehmbarem Schraubstock [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  29.07.1986
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip29.07.1986Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 17.09.1986 [1986/38]
AnmelderFür alle benannten Staaten
ROBERT BOSCH GMBH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart / DE
[N/P]
Frühere [1984/01]Für alle benannten Staaten
ROBERT BOSCH GMBH
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart / DE
Erfinder01 / Schaal, Günter, Dipl.-Ing. (FH)
Am Ochsenwald 25
D-7000 Stuttgart 80 / DE
02 / Schramm, Heribert, Ing. grad.
Kremmlerstrasse 33
D-7000 Stuttgart 70 / DE
[1984/01]
Anmeldenummer, Anmeldetag83105737.711.06.1983
[1984/01]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE1982322275018.06.1982         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3222750
[1984/01]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP0097294
Datum:04.01.1984
Sprache:DE
[1984/01]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0097294
Datum:02.10.1985
Sprache:DE
[1985/40]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP08.09.1983
KlassifikationIPC:B25H1/08
[1984/01]
CPC:
B25H1/10 (EP,US); B25B1/22 (EP,US); Y10S269/90 (EP,US);
Y10S269/901 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenDE,   FR,   GB [1984/01]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Werkbank mit abnehmbarem Schraubstock[1984/01]
Englisch:Workbench with detachable vice[1984/01]
Französisch:Etabli pour travaux avec serre-joint amovible[1984/01]
Akte vernichtet:12.06.1999
Prüfungsverfahren11.06.1983Prüfungsantrag gestellt  [1984/01]
27.11.1984Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: )
22.01.1985Ankündigung der Patenterteilung
14.03.1985Erteilungsgebühr entrichtet
14.03.1985Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)03.07.1986Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/38]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
25.06.1985Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:RechercheUS1407743  [ ] (WILLI FRANCK);
 DE929321  [ ] (FELLA WERKE GMBH);
 GB1348542  [ ] (GIBSON P C T);
 GB1405892  [ ] (HICKMAN R P);
 US4181296  [ ] (BASSETT ALVIN L [US]);
 EP0068258  [ ] (WEN PRODUCTS INC [US])
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.