EP0099054 - Verfahren zum Fördern von Kopieblättern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.11.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.01.1988 [1988/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210 Nakanuma Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken 250-0123 / JP | [N/P] |
Frühere [1984/04] | Für alle benannten Staaten FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210 Nakanuma Minamiashigara-shi Kanagawa-ken, 250-01 / JP | Erfinder | 01 /
Tamura, Kaoru c/o Fuji Photo Film Co., Ltd. 798 Miyanodai Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa-ken / JP | 02 /
Takano, Masao c/o Fuji Photo Film Co., Ltd. 798 Miyanodai Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa-ken / JP | [1984/04] | Vertreter | Klunker, Hans-Friedrich, et al Klunker IP Patenanwälte PartGmbB Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/46] | Klunker, Hans-Friedrich, Dr., et al Patentanwälte Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 D-80797 München / DE | ||
Frühere [1984/04] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83106578.4 | 05.07.1983 | [1984/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19820117381 | 06.07.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 11738182 | [1984/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0099054 | Datum: | 25.01.1984 | Sprache: | EN | [1984/04] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0099054 | Datum: | 04.07.1984 | Sprache: | EN | [1984/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0099054 | Datum: | 28.01.1987 | Sprache: | EN | [1987/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.05.1984 | Klassifikation | IPC: | G03G15/00, G03B27/58, B65H5/00, B65H29/00 | [1984/26] | CPC: |
B65H29/16 (EP);
B65H5/021 (EP);
G03B42/02 (EP);
G03G15/6529 (EP);
G03G15/758 (EP);
G03G2215/00966 (EP)
|
Frühere IPC [1984/04] | G03G15/00, G03B27/58, B65H5/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, NL [1984/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Fördern von Kopieblättern | [1984/04] | Englisch: | Method of conveying image sheet | [1984/04] | Französisch: | Procédé d'avancement des feuilles de copies | [1984/04] | Prüfungsverfahren | 24.08.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/44] | 11.07.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.11.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.04.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 01.08.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.10.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.10.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.10.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YP]EP0077678 ; | [Y]US3795301 ; | [A]US2342571 ; | [A]GB1477854 ; | [A]GB1261165 ; | [A]DE2446239 |