blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0101849

EP0101849 - Arzneimittel, Calciummischsalze von polymeren, anionischen Carbonsäuren und/oder ihren Schwefelsäureestern, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  07.04.1988
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip07.04.1988Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 25.05.1988 [1988/21]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Algina Aktiengesellschaft
c/o Rensch Treuhand Baarer Strasse 43
CH-6301 Zug / CH
[1985/05]
Frühere [1984/10]Für alle benannten Staaten
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
Leonrodstrasse 54
D-80636 München / DE
Erfinder01 / Kulbe, Klaus Dieter, Dr., Dipl.-Chem.
Ritterstrasse 12
D-7031 Gärtringen 2 / DE
02 / Weber, Hans, Dr., Dipl.-Chem.
Bittenfelderstrasse 8
D-7140 Ludwigsburg / DE
[1984/10]
VertreterWeisert, Annekäte, et al
Patentanwälte Kraus & Weisert Thomas-Wimmer-Ring 15
80539 München / DE
[N/P]
Frühere [1985/05]Weisert, Annekäte, Dipl.-Ing. Dr.-Ing., et al
Patentanwälte Kraus Weisert & Partner Thomas-Wimmer-Ring 15
D-80539 München / DE
Frühere [1984/31]Kraus, Walter, Dr.
Patentanwälte Kraus, Weisert & Partner Thomas-Wimmer-Ring 15
D-80539 München / DE
Frühere [1984/10]Krause, Dieter
Tillmannsweg 4
D-14109 Berlin / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag83106734.308.07.1983
[1984/10]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE1982322823128.07.1982         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3228231
[1984/10]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP0101849
Datum:07.03.1984
Sprache:DE
[1984/10]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0101849
Datum:03.06.1987
Sprache:DE
[1987/23]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP19.12.1983
KlassifikationIPC:A61K31/715, C08B37/00
[1984/10]
CPC:
A61K31/715 (EP,US); A61P13/02 (EP); A61P15/00 (EP);
A61P3/00 (EP); A61P3/14 (EP); C08B37/0045 (EP,US);
C08B37/0084 (EP,US) (-)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   DE,   FR,   GB,   IT,   LI,   LU,   NL,   SE [1984/10]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Arzneimittel, Calciummischsalze von polymeren, anionischen Carbonsäuren und/oder ihren Schwefelsäureestern, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung[1984/10]
Englisch:Medicine, mixed calcium salts of polymeric anionic carboxylic acids and/or their sulfuric acid esters, process for their preparation and their use[1984/10]
Französisch:Médicament, sels mixtes de calcium d'acides carboxyliques anioniques polymériques et/ou leurs esters sulfuriques, procédé de préparation et leur usage[1984/10]
Prüfungsverfahren29.06.1984Prüfungsantrag gestellt  [1984/36]
23.05.1985Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
04.11.1985Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
20.12.1985Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
07.04.1986Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
29.04.1986Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
30.04.1986Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
03.07.1986Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: )
20.10.1986Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
11.11.1986Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
08.12.1986Ankündigung der Patenterteilung
05.02.1987Erteilungsgebühr entrichtet
05.02.1987Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)04.03.1988Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/21]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
24.05.1985Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
20.05.1986Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[A]GB191313777  (INGHAM THOMAS);
 [Y]FR3068M  (ALEXANDER FARKAS [US]);
 [A]GB1125924  (ROUSSEL UCLAF);
 [Y]FR6649M  ;
 [A]GB1394741  (MEDICAL ALGINATES LTD);
 [Y]DE2759032  (EGYT GYOGYSZERVEGYESZETI GYAR)
vom AnmelderFR3068E
 FR6649E
 GB1394741
 DE2505755
 DE2618083
 DE2759032
    - M.B. KAYE, ARCH. INTERN. MED., (1969), vol. 124, page 656
    - A.C. ALFREY; J.M. MISHELL; J. BURKS; S. R. CONTIGUGLIA; H. RUDOLPH; E. LEWIN; J.H. HOLMES, TRANS. AMER.SOC.ARTIF. INT.ORG., (1972), vol. 18, page 257
    - A.C. ALFREY; G.R. LEGENDRE; W.D. KAEHNY, NEW ENGL.J.MED., (1976), vol. 294, page 184
    - A.M. PIERIDES; W.G. EDWARDS JR.; U.X. CULLUM JR.; J.T. MCCALL; H.A. ELLIS, KIDNEY INTERN., (1980), vol. 18, page 115
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.