EP0105150 - Führungsschiene für elektronische Baugruppenträger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.10.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.02.1989 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 29.03.1989 [1989/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CONTRAVES AG Schaffhauserstrasse 580 8052 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [1984/15] | Für alle benannten Staaten CONTRAVES AG Schaffhauserstrasse 580 CH-8052 Zürich / CH | Erfinder | 01 /
Hänseler, Urs Rütistrasse 10 CH-8122 Pfaffhausen / CH | 02 /
Meier, Urs Hubring 44 CH-8303 Bassersdorf / CH | 03 /
Muther, Franz Nordstrasse 408 CH-8037 Zürich / CH | [1984/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83108099.9 | 17.08.1983 | [1984/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19820005778 | 30.09.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 577882 | [1984/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0105150 | Datum: | 11.04.1984 | Sprache: | DE | [1984/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0105150 | Datum: | 03.12.1986 | Sprache: | DE | [1986/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.1984 | Klassifikation | IPC: | H05K7/14 | [1984/15] | CPC: |
H05K7/1418 (EP,US);
Y10T24/45581 (EP,US);
Y10T403/606 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1984/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Führungsschiene für elektronische Baugruppenträger | [1984/15] | Englisch: | Guide for the support of an electronic module | [1984/15] | Französisch: | Glissière pour support de modules électroniques | [1984/15] | Prüfungsverfahren | 08.10.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/50] | 20.12.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 09.04.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.04.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.04.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.09.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 03.12.1986 | AT | 17.08.1987 | [1989/13] |
Frühere [1988/04] | BE | 03.12.1986 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1271793 (SIEMENS AG); | [A]FR1578065 ; | [A]FR2225916 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]) |