EP0111716 - Schwenklagerung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.11.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kessel, Bernhard Bahnhofstrasse 31 D-85101 Lenting / DE | [1984/26] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1984/26] | Vertreter | Sasse, Volker Parreutstrasse 27 85049 Ingolstadt / DE | [N/P] |
Frühere [1984/26] | Sasse, Volker, Dipl.-Ing. Parreutstrasse 27 D-85049 Ingolstadt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83111063.0 | 05.11.1983 | [1984/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823242451 | 16.11.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3242451 | [1984/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0111716 | Datum: | 27.06.1984 | Sprache: | DE | [1984/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0111716 | Datum: | 23.07.1986 | Sprache: | DE | [1986/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0111716 | Datum: | 13.01.1988 | Sprache: | DE | [1988/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.06.1986 | Klassifikation | IPC: | E03F7/04, F16K15/03 | [1984/26] | CPC: |
E03F7/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, IT, NL, SE [1984/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schwenklagerung | [1984/26] | Englisch: | Turnable bearing | [1984/26] | Französisch: | Support pivotable | [1984/26] | Prüfungsverfahren | 25.04.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/28] | 05.06.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 16.06.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.10.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.12.1986 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   12.02.1987 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 13.01.1988 | FR | 13.01.1988 | IT | 13.01.1988 | NL | 13.01.1988 | SE | 31.01.1988 | [2007/44] |
Frühere [2002/24] | BE | 13.01.1988 | |
FR | 13.01.1988 | ||
IT | 13.01.1988 | ||
NL | 13.01.1988 | ||
SE | 31.01.1988 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 13.01.1988 | |
IT | 13.01.1988 | ||
NL | 13.01.1988 | ||
SE | 31.01.1988 | ||
Frühere [1989/21] | BE | 13.01.1988 | |
NL | 13.01.1988 | ||
SE | 31.01.1988 | ||
Frühere [1989/10] | BE | 13.01.1988 | |
NL | 13.01.1988 | ||
Frühere [1989/03] | BE | 13.01.1988 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB604940 (JOSEPH HIRSHSTEIN); | [A]EP0047482 (DALLMER HELMUTH FA [DE]) |