Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] |
27.11.1985 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.01.1986 [1986/05] |
04.09.1984 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 07.11.1984 [1984/45] |
16.04.1984 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 13.06.1984 [1984/24] |