EP0110349 - Anordnung zum Positionieren eines Magnetkopfs auf verschiedene Spuren eines Magnetbands [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.06.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.08.1990 [1990/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TANDBERG DATA A/S Kjelsasveien 161 Postboks 9 Korsvoll 0808 Oslo 8 / NO | [N/P] |
Frühere [1984/24] | Für alle benannten Staaten TANDBERG DATA A/S Kjelsasveien 161 Postboks 9 Korsvoll N-0808 Oslo 8 / NO | Erfinder | 01 /
Rudi, Guttorm Edvard Griegsv. 17 N-1472 Fjellhamar / NO | [1984/24] | Vertreter | Fuchs, Franz-Josef Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/24] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Frühere [1984/24] | Mehl, Ernst, Dipl.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83111835.1 | 25.11.1983 | [1984/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823244149 | 29.11.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3244149 | DE19833317719 | 16.05.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3317719 | [1984/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0110349 | Datum: | 13.06.1984 | Sprache: | DE | [1984/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0110349 | Datum: | 30.10.1985 | Sprache: | DE | [1985/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0110349 | Datum: | 06.09.1989 | Sprache: | DE | [1989/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.1985 | Klassifikation | IPC: | G11B5/55 | [1984/24] | CPC: |
G11B5/5504 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1984/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anordnung zum Positionieren eines Magnetkopfs auf verschiedene Spuren eines Magnetbands | [1984/24] | Englisch: | Arrangement for positioning a magnetic head on several tape tracks | [1984/24] | Französisch: | Dispositif pour positionner une tête magnétique sur plusieurs pistes d'une bande | [1984/24] | Prüfungsverfahren | 17.12.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/10] | 30.03.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.02.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.07.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.12.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 28.02.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 13.03.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.03.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.03.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP52045915 ; | [A]US3183494 (FRAZER WELSH HERBERT); | [A]EP0011831 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]); | [A]GB2078434 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [YD]DE3112895 (TANDBERG DATA [NO]) | [Y] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 1, Nr. 114, 30. September 1977, Seite 4257 E 77; & JP - A - 52 045 915 (MITSUBISHI DENKI K.K.) 12.04.1977, & JP52045915 A 00000000 |