EP0084901 - Behälter aus einem Laminat von Faserschichten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 15.09.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.09.1988 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 02.11.1988 [1988/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VAN LEER VERPACKUNGEN G.M.B.H. Mönckebergstrasse 19 D-2000 Hamburg / DE | [1983/31] | Erfinder | 01 /
Junge, Norbert Ernst August van Goghplatz 2 D-521 Troisdorf / DE | 02 /
Kraan, Gerrit Hüchel Busstrasse 9 D-5202 Hennef 41 / DE | [1983/31] | Vertreter | van der Beek, George F., et al Nederlandsch Octrooibureau Scheveningseweg 82 P.O. Box 29720 NL-2502 LS 's-Gravenhage / NL | [N/P] |
Frühere [1983/31] | van der Beek, George Frans, et al Nederlandsch Octrooibureau Scheveningseweg 82 P.O. Box 29720 NL-2502 LS 's-Gravenhage / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83200051.7 | 13.01.1983 | [1983/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823202033 | 20.01.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3202033 | [1983/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0084901 | Datum: | 03.08.1983 | Sprache: | DE | [1983/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0084901 | Datum: | 16.10.1985 | Sprache: | DE | [1985/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.05.1983 | Klassifikation | IPC: | B65D3/28 | [1983/31] | CPC: |
B65D3/28 (EP,US);
B31C1/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1983/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Behälter aus einem Laminat von Faserschichten | [1983/31] | Englisch: | Container made of laminated paperboard | [1983/31] | Französisch: | Récipient realisé à partir d'un laminé de couches fibreuses | [1985/42] |
Frühere [1983/31] | Récipient en materiaux laminés de feuilles fibreuses | Prüfungsverfahren | 23.12.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/10] | 19.12.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 08.03.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.05.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.05.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
11.07.1986
01.08.1986
ADMISSIBLE Thelen, Johann Jahnstrasse 17 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | [1986/36] | 26.09.1986 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 21.01.1987 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 13.02.1987 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 07.06.1988 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 17.06.1988 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [1988/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB621262 (RUPERT PETER PETERS); | [Y]GB404529 (GIDEON RICHIE KREIDER JUNIOR); | [Y]NL278954 ; | [A]US1923426 (EGGERSS HANS A); | [A]US1362090 (HENRY DRYSDALE); | [A]US1904365 (GEIST WILLIAM J) | Prüfung | CH406825 |