EP0095303 - Katalytisches Entparaffinerungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.02.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.04.1987 [1987/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MOBIL OIL CORPORATION 150 East 42nd Street New York New York 10017 / US | [N/P] |
Frühere [1983/48] | Für alle benannten Staaten MOBIL OIL CORPORATION 150 East 42nd Street New York New York 10017 / US | Erfinder | 01 /
LaPierre, Rene Bernard 43 Arrowhead Court Medford New Jersey 08055 / US | 02 /
Partridge, Randall David 30 Battle Road Princetown New Jersey 08540 / US | 03 /
Chen, Nai Yuen Forrest Central Drive Titusville New Jersey 08560 / US | 04 /
Wong, Stephen Sui 138 Barnsbury Road Langhorne Pennsylvania 19047 / US | [1983/48] | Vertreter | West, Alan Harry Mobil Court 3 Clements Inn London WC2A 2EB / GB | [N/P] |
Frühere [1983/48] | West, Alan Harry Mobil Court 3 Clements Inn London WC2A 2EB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83302773.3 | 17.05.1983 | [1983/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19820379422 | 18.05.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 379422 | [1983/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0095303 | Datum: | 30.11.1983 | Sprache: | EN | [1983/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0095303 | Datum: | 30.04.1986 | Sprache: | EN | [1986/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.09.1983 | Klassifikation | IPC: | C10G45/64 | [1983/48] | CPC: |
C10G45/64 (EP,US);
C10G47/12 (KR);
C10G29/06 (EP,US);
Y10S208/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1983/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Katalytisches Entparaffinerungsverfahren | [1983/48] | Englisch: | Catalytic dewaxing process | [1983/48] | Französisch: | Procédé de déparaffinage catalytique | [1983/48] | Prüfungsverfahren | 21.12.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/09] | 22.03.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 13.06.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.10.1985 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Erweiterte Ansprüche {1} | 08.01.1986 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Erweiterte Ansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.01.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB1469345 [ ] (MOBIL OIL CORP); | GB2027742 [ ] (MOBIL OIL CORP); | GB1601655 [ ] (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO) |