EP0114455 - Leitungskupplung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.11.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ICORE INTERNATIONAL LIMITED Leigh Road Slough SL1 4BB / GB | [1984/31] | Erfinder | 01 /
Parkin, Alan Gorselands Briff Lane Upper Bucklesbury Reading Berkshire / GB | 02 /
Kirby, Roy John 13 Abbey Road Chertsey Surrey / GB | [1984/31] | Vertreter | Johnson, Terence Leslie, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1984/31] | Johnson, Terence Leslie, et al Edward Evans & Co. Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 1SD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83303835.9 | 01.07.1983 | [1984/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19830001469 | 19.01.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8301469 | [1984/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0114455 | Datum: | 01.08.1984 | Sprache: | EN | [1984/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.03.1984 | Klassifikation | IPC: | F16L33/26, F16L33/24 | [1984/31] | CPC: |
F16L33/24 (EP);
F16L33/01 (EP);
F16L33/26 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leitungskupplung | [1984/31] | Englisch: | A coupling for a conduit | [1984/31] | Französisch: | Raccord pour conduit | [1984/31] | Akte vernichtet: | 09.12.1992 | Prüfungsverfahren | 30.01.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/16] | 18.02.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.07.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1986/52] | 31.07.1986 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1986/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.07.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1986 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB2080465 [ ]; | US4288110 [ ]; | US3840256 [ ]; | DE2332846 [ ] |