EP0113948 - Rohrverbindung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.04.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten POWELL DUFFRYN TERMINALS LIMITED Powell Duffryn House 127-147 Fleet Road Fleet Hants GU13 8PD / GB | [N/P] |
Frühere [1984/30] | Für alle benannten Staaten POWELL DUFFRYN TERMINALS LIMITED Powell Duffryn House 127-147 Fleet Road Fleet Hants GU13 8PD / GB | Erfinder | 01 /
Wilson, Keith Anthony 23 Seymour Road Hadleigh Benfleet Essex SS7 2HB / GB | [1984/30] | Vertreter | Ayers, Martyn Lewis Stanley, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1984/30] | Ayers, Martyn Lewis Stanley, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83304323.5 | 26.07.1983 | [1984/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19830000730 | 12.01.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8300730 | [1984/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0113948 | Datum: | 25.07.1984 | Sprache: | EN | [1984/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0113948 | Datum: | 29.10.1986 | Sprache: | EN | [1986/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.1984 | Klassifikation | IPC: | F16L25/02 | [1984/30] | CPC: |
F16L25/026 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, IT, LI, LU, NL, SE [1986/44] |
Frühere [1984/30] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rohrverbindung | [1984/30] | Englisch: | Pipe coupling | [1984/30] | Französisch: | Raccord pour tuyaux | [1984/30] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 02.05.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/30] | 04.07.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.09.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 30.04.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.07.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.07.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.10.1986 | CH | 29.10.1986 | IT | 29.10.1986 | LI | 29.10.1986 | SE | 31.10.1986 | [2007/44] |
Frühere [1999/42] | AT | 29.10.1986 | |
CH | 29.10.1986 | ||
IT | 29.10.1986 | ||
LI | 29.10.1986 | ||
SE | 31.10.1986 | ||
Frühere [1989/22] | AT | 29.10.1986 | |
CH | 29.10.1986 | ||
LI | 29.10.1986 | ||
SE | 31.10.1986 | ||
Frühere [1989/16] | AT | 29.10.1986 | |
SE | 31.10.1986 | ||
Frühere [1989/08] | AT | 29.10.1986 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2859052 (THEOPHILE CORBEELS, et al); | [A]GB838464 (VAUXHALL MOTORS LTD); | [A]GB977133 (PIRELLI GENERAL CABLE WORKS); | [A]US3862771 (SCHWARZ WALTER) |